Лента 09 Августа 2020, 01:59
  • Соцрегистрация/вход
Дом 2 новости и слухи, серии онлайн
collapse

* Регистрация

Привет!!! Добро пожаловать, тут Белок.Нет! Зато есть много всего интересного!

Пройдите простую регистрацию РЕГИСТРАЦИЯ. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу!

Уважаемы гости форума. Если у Вас есть вопросы или проблемы в этой теме Вы можете писать без регистрации https://belok.net/index.php?topic=60312.0. Всегда рады Вам помочь.

* Чатотема

  • Кактус: приветики всем)) простите что пропал)) но у меня переезд был)) куча дел)) в общем за компом неделю почти не сидел)
  • La Peregrina: Васян, курить бросай!
  • Джина: Блин, это я! Забыла что утром Крысу начала писать.  :181:
  • Крыса-брехун: Вась, щитовидку надо проверить, ну и "шланг" само собой. Я тебе в личку сейчас кое что напишу, ответь пожалуйста.
  • La Peregrina: Белки, привет :82fc1:
  • Васян: Джина,  Джинуль :24: :23:  чо с гортанью? :156: глотать трудно..песта? :156: узи никуя...здоров...на щланг хз..в в пн....Тупо глотать трудно... :156: Мож коньяка епанутьт :446:?
  • Васян: Кактусу.. и  Девам -привет!! :446:
  • Васян: я на секунду у вас.. :156:Люди хорошиие..калссные :156: Мы были когдато вместе...Думаю Белки не сдохнут. :156:
  • Васян: вСЕМ УДАЧИ! :228:
  • Васян: ПОСТАВЬТЕ Врагусику песитню... я помню их воСемь нас двое.В.ВЫСОЦКОГО.. :24:
    (кликните для показа/скрытия)

Перейти в чатотопик

* Тестовые последние сообщения

Обновлять автоматически

Тема: Метод быстрого счета. Как в старину перемножали многозначные числа без таблиц ум  (Прочитано 250 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

21 Июля 2020, 20:18
Прочитано 250 раз
Оффлайн

tatsli

Модератор раздела
2
Реклама:
Метод быстрого счета. Как в старину перемножали многозначные числа без таблиц умножения? (крестьянский метод )



Сможете ли Вы перемножить два числа, к примеру 255 на 316 не зная таблицы умножения, или проще, хотя бы 32 на 17? Скорее, придется задуматься над этими примерами, а в данной статье я расскажу и покажу как в несколько совершенно простых действий найти решение, и знания таблицы умножения Вам вообще не понадобятся...

Уверен, что 15 минут практики, и вы будете в восторге! Главное, чуть-чуть довести до автоматизма, так как эти приемы не похожи на наши школьные.




Старинная книга по арифметике



Признаюсь, когда нет под рукой калькулятора, я сам применяю данную систему вычисления без всякого умножения в столбик. Названий у нее очень много "русско крестьянский метод", "древнеегипетский", "крестьянское умножение" и т.п.

Метод основан на многократном удвоение и делении на два - двух множителей, к примеру у нас есть два числа Х и Y, мы Х удваиваем, а Y делим пополам! Согласитесь, что при таком подходе результат произведения никогда не изменится.

Согласны ли вы, что 32*17, это одно и то же, что 16*34? Здесь мы 32 разделили на 2, а 17 удвоили. Далее 16*34 есть не что иное, как 8*68, далее 4*136, затем 2*272 и ответ 544! Без столбиков и без калькуляторов.

Для простоты записывается так:




Проще говоря, деление на два продолжается до тех пор, пока мы не получим значение первого множителя, равное 1.

Если у нас задача перемножить 45*64, для простоты, чтобы не производить вычисление с нечетным числом мы меняем местами множители и решаем:

64*45, 32*90, 16*180, 8*360, 4*720, 2*1440, 1*2880 = 2880 !!!



Теперь о нечетных числах

Древнее правило гласит, что при произведении нечетного числа на любое число, требуется от первого множителя откинуть единицу, а остаток разделить на 2, но к последнему итоговому числу добавить числа, которые получались в процессе вычисления и стоят в столбце напротив нечетных (сложно звучит, но на примере проще простого):

Предыдущий пример 45*64, но начинаем вычислять не меняя множители.




Теперь смотрите, логично, что часть чисел мы растеряли по пути, так как целых три раза откидывали единицу у первого множителя. Поэтому правило и гласит, что к результату 2048 нам нужно добавить те числа, которые стоят напротив нечетного первого множителя:





Друзья, в реальности, такой метод занимает очень мало времени, попробуйте из головы взять любой пример и произвести систему вычислений по данному методу.

И думаю, нам следовало бы внимательнее относиться к древней арифметике, ведь применяемые системы счёта упрощают жизнь. У меня на канале обязательно будут подобные статьи, которые упрощают алгоритмы различных расчетов в разы. Ведь согласитесь, что вычисления, которые вы ранее не могли сделать без карандаша и листа бумаги, могут быть доступны вам - в уме!

Я очень надеюсь, что статья Вам понравилась, и более того, стала полезна в части применения в жизненных ситуациях!



   
   Строю для себя







23 Июля 2020, 16:33
Ответ #1
Оффлайн

Вишенка


интересно...я  раньше  нигде  такое  не  встречала  tatsli:flightkiss:

23 Июля 2020, 19:10
Ответ #2
Оффлайн

tatsli

Модератор раздела
Вишенка:romashka7:

и я не встречала)) очень интересный способ, и несложный вроде :puh14: